Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | parteilos | parteilos stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | stellv. beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 GO NRW (nicht stimmberechtigte Fraktionen) | 17.12.2014 | 30.10.2019 | von 17.12.2014 bis 30.10.2019 | Vertreterin der nicht stimmberechtigten Fraktion AfD | Vertreterin der nicht stimmberechtigten Fraktion AfD |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | parteilos | parteilos stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.2014 | 21.09.2016 | von 17.12.2014 bis 21.09.2016 | |
Wahlprüfungsausschuss | parteilos | parteilos stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | 24.06.2014 | bis 24.06.2014 | |
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege | parteilos | parteilos stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | | | | |
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH | parteilos | parteilos stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.03.2015 | 03.06.2020 | von 18.03.2015 bis 03.06.2020 | |
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden GmbH | parteilos | parteilos stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 21.09.2016 | 30.10.2019 | von 21.09.2016 bis 30.10.2019 | |
Arbeitskreis "Sicherheit und Ordnungspartnerschaften" | parteilos | parteilos stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 17.12.2014 | 03.06.2020 | von 17.12.2014 bis 03.06.2020 | |